序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 舒丹尼 | 67.5% | 675.0万人民币 |
2 | 王楠枫 | 22.5% | 225.0万人民币 |
3 | 崔晴川 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
舒丹尼
|
|
2 |
刘立
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-20 | 投资人(股权)变更 |
舒丹尼;王楠枫;王润泽; [退出]崔晴川;
|
王楠枫;舒丹尼;崔晴川;
|
2 | 2018-07-20 | 章程备案 |
无
|
2018-06-05章程备案
|
3 | 2016-11-04 | 投资人(股权)变更 |
舒丹尼;王润泽;王楠枫;
|
王楠枫;舒丹尼;王润泽;崔晴川; [新增]
|
4 | 2016-06-21 | 住所变更 |
上海市闵行区金都路3000号1112室
|
上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层J区364室
|
5 | 2016-04-21 | 住所变更 |
上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层H区326室
|
上海市闵行区金都路3000号1112室
|
6 | 2016-04-21 | 法定代表人变更 |
张卫良
|
舒丹尼
|
7 | 2016-04-21 | 章程备案 |
无
|
2016-04-11章程备案
|
8 | 2016-04-21 | 投资人(股权)变更 |
崔晴川; [退出]束卫平; [退出]张卫良; [退出]刘立; [退出]舒丹尼;
|
舒丹尼;王楠枫; [新增]王润泽; [新增]
|