序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴英萍 | 55.19754% | 1970.0万人民币 |
2 | 长春赢吉医疗科技中心(有限合伙) | 24.46063% | 873.0万人民币 |
3 | 长春歆彤伟业医疗科技中心(有限合伙) | 19.22107% | 686.0万人民币 |
4 | 金兰瑀 | 0.84057% | 30.0万人民币 |
5 | 吴世根 | 0.28019% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴英萍
|
|
2 |
于子游
|
|
3 |
吴新萍
|
|
4 |
吴志平
|
|
5 |
李晓坤
|
|
6 |
吴世平
|
|
7 |
王齐福
|
|
8 |
姜进梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-20 | 董事备案 |
吴新萍吴志平张希良 [退出]吴英萍于子游
|
吴新萍吴志平李晓坤 [新增]于子游吴英萍
|
2 | 2018-11-28 | 董事备案 |
吴志平吴世根 [退出]张希良吴新萍于子游
|
吴志平于子游吴新萍张希良吴英萍 [新增]
|
3 | 2018-11-28 | 经理备案 |
吴新萍 [退出]
|
吴英萍 [新增]
|
4 | 2018-11-28 | 法定代表人变更 |
吴新萍
|
吴英萍
|
5 | 2018-05-24 | 董事备案 |
张希良于子游吴志平吴新萍吴英萍 [退出]
|
于子游张希良吴新萍吴世根 [新增]吴志平
|
6 | 2018-05-24 | 经理备案 |
吴英萍 [退出]
|
吴新萍 [新增]
|
7 | 2018-05-24 | 章程备案 |
2016-04-01章程备案
|
2018-05-01章程备案
|
8 | 2018-05-24 | 法定代表人变更 |
吴英萍
|
吴新萍
|
9 | 2016-05-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
10 | 2016-05-19 | 经营期限(营业期限)变 |
2015-09-11~2045-09-10
|
2015-09-11~
|