序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廖国慧 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 廖炜 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔博华
|
|
2 |
赵斯娥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 法定代表人变更 |
崔博华
|
杨思峰
|
2 | 2022-08-23 | 董事备案 |
崔博华
|
杨思峰
|
3 | 2022-07-15 | 董事备案 |
刘康 [退出]
|
崔博华 [新增]
|
4 | 2022-07-15 | 法定代表人变更 |
刘康
|
崔博华
|
5 | 2022-07-15 | 章程备案 |
无
|
2022-07-15章程备案
|
6 | 2022-07-15 | 名称变更 |
上海中湛私募基金管理有限公司
|
上海寰财私募基金管理有限公司
|
7 | 2021-07-14 | 章程备案 |
无
|
2021-07-13章程备案
|
8 | 2021-07-14 | 名称变更 |
上海冬荣私募基金管理有限公司
|
上海中湛私募基金管理有限公司
|
9 | 2021-05-14 | 经营范围变更 |
投资管理。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
10 | 2021-05-14 | 一般经营项目变更 |
投资管理
|
私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。
|