序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵凤英 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵凤英
|
|
2 |
黄小妹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-01-20 | 投资人(股权)变更 |
刘义平; [退出]
|
邵凤英; [新增]
|
2 | 2015-01-20 | 法定代表人变更 |
刘义平
|
邵凤英
|
3 | 2015-01-20 | 章程备案 |
2014-12-11章程备案
|
2015-01-13章程备案
|
4 | 2014-12-17 | 章程备案 |
2012-02-13章程备案
|
2014-12-11章程备案
|
5 | 2014-12-17 | 投资人(股权)变更 |
刘义平;黄小妹; [退出]
|
刘义平;
|
6 | 2014-12-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2012-02-21 | 投资人(股权)变更 |
马久金 出资 800.000000万人民币; [退出]刘义平 出资 1200.000000万人民币;
|
刘义平 出资 1200.000000万人民币;黄小妹 出资 800.000000万人民币; [新增]
|
8 | 2012-02-21 | 章程备案 |
2010-11-05章程备案
|
2012-02-13章程备案
|
9 | 2012-02-21 | 监事备案 |
马久金 [退出]刘义平
|
刘义平黄小妹 [新增]
|
10 | 2010-11-10 | 章程备案 |
2010-09-20章程备案
|
2010-11-05章程备案
|