序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于艳艳 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 代守龙 | 15% | 7.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于艳艳
|
|
2 |
文亚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-17 | 投资人(股权)变更 |
于艳艳;北京童健百湾企业管理有限公司;文亚; [退出]代守龙;
|
北京童健百湾企业管理有限公司;代守龙;于艳艳;
|
2 | 2020-12-17 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-12-10章程修正案
|
3 | 2020-01-21 | 法定代表人变更 |
王作忠
|
于艳艳
|
4 | 2020-01-21 | 董事备案 |
王作忠 [退出]
|
于艳艳 [新增]
|
5 | 2020-01-21 | 经理备案 |
|
|
6 | 2020-01-21 | 监事备案 |
周建花 [退出]
|
文亚 [新增]
|
7 | 2020-01-21 | 章程备案 |
无
|
2020-01-20章程备案
|
8 | 2020-01-21 | 投资人(股权)变更 |
北京童健百湾企业管理有限公司;
|
北京童健百湾企业管理有限公司;代守龙; [新增]文亚; [新增]于艳艳; [新增]
|
9 | 2020-01-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2019-07-24 | 联络员 |
阙建国
|
赵耀
|