序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李安林 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 周秋娴 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李安林
|
|
2 |
魏颖
|
|
3 |
雷永平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 法定代表人变更 |
何伟强
|
李安林
|
2 | 2022-03-17 | 章程备案 |
无
|
2022-02-21章程备案
|
3 | 2022-03-17 | 投资人(股权)变更 |
何伟强; [退出]周秋娴;
|
周秋娴;李安林; [新增]
|
4 | 2019-04-24 | 投资人(股权)变更 |
何伟强;魏颖; [退出]周秋娴;
|
周秋娴;何伟强;
|
5 | 2019-04-24 | 章程备案 |
无
|
2019-03-08章程备案
|
6 | 2017-01-12 | 章程备案 |
无
|
2016-12-28章程备案
|
7 | 2017-01-12 | 投资人(股权)变更 |
周秋娴;雷永平; [退出]魏颖;
|
魏颖;何伟强; [新增]周秋娴;
|
8 | 2017-01-12 | 法定代表人变更 |
周秋娴
|
何伟强
|