序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐晨鑫 | 70% | 3500.0万人民币 |
2 | 盛丽霞 | 20% | 1000.0万人民币 |
3 | 胡胜姿 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐晨鑫
|
|
2 |
胡胜姿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-24 | 章程备案 |
无
|
2020-04-13章程备案
|
2 | 2020-04-24 | 监事备案 |
李磊 [退出]
|
胡胜姿 [新增]
|
3 | 2020-04-24 | 投资人(股权)变更 |
李磊; [退出]徐晨鑫;胡胜姿;
|
胡胜姿;盛丽霞; [新增]徐晨鑫;
|
4 | 2019-01-16 | 监事备案 |
薛海川 [退出]
|
李磊 [新增]
|
5 | 2019-01-16 | 投资人(股权)变更 |
魏四保; [退出]
|
徐晨鑫; [新增]胡胜姿; [新增]李磊; [新增]
|
6 | 2019-01-16 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2019-01-16 | 章程备案 |
无
|
2019-01-02章程备案
|
8 | 2019-01-16 | 注册资本(金)变更 |
1000.000000万人民币
|
5000.000000万人民币( + 400% )
|
9 | 2019-01-16 | 法定代表人变更 |
魏四保
|
徐晨鑫
|
10 | 2018-10-26 | 住所变更 |
上海市奉贤区金海公路3265号14幢11249室
|
上海市奉贤区光泰路1899号2幢1654室
|