序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林辉 | 42% | 210.0万人民币 |
2 | 付林 | 24% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高翔
|
|
2 |
林辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-25 | 投资人(股权)变更 |
付林;林辉;
|
林辉;付林;上海励升投资管理有限公司; [新增]
|
2 | 2021-03-25 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-03-10章程修正案
|
3 | 2020-05-21 | 投资人(股权)变更 |
上海腾逸企业管理有限公司; [退出]林辉;付林;
|
付林;林辉;
|
4 | 2020-05-21 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-05-12章程修正案
|
5 | 2019-07-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-05-20章程修正案
|
6 | 2019-07-15 | 监事备案 |
杨林 [退出]
|
林辉 [新增]
|
7 | 2019-07-15 | 法定代表人变更 |
林辉
|
高翔
|
8 | 2019-07-15 | 投资人(股权)变更 |
付林;林辉;
|
林辉;付林;上海腾逸企业管理有限公司; [新增]
|
9 | 2018-10-23 | 章程备案 |
无
|
2018-10-19章程备案
|
10 | 2018-10-23 | 投资人(股权)变更 |
杨林; [退出]林辉;付林;
|
付林;林辉;
|