序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于辉 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于辉
|
|
2 |
李肖胜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-14 | 法定代表人变更 |
李茂祥
|
于辉
|
2 | 2020-01-14 | 监事备案 |
周贇珏 [退出]
|
李肖胜 [新增]
|
3 | 2020-01-14 | 章程备案 |
无
|
2020-01-03章程备案
|
4 | 2020-01-14 | 投资人(股权)变更 |
李茂祥; [退出]
|
于辉; [新增]
|
5 | 2019-08-16 | 投资人(股权)变更 |
李茂祥;楚大鹏; [退出]周贇珏; [退出]
|
李茂祥;
|
6 | 2019-08-16 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2019-08-16 | 章程备案 |
无
|
2019-06-27章程备案
|
8 | 2019-08-16 | 监事备案 |
杨成旭 [退出]
|
周贇珏 [新增]
|
9 | 2019-04-25 | 章程备案 |
无
|
2019-04-12章程备案
|
10 | 2019-04-25 | 投资人(股权)变更 |
杨成旭; [退出]李茂祥;
|
李茂祥;楚大鹏; [新增]周贇珏; [新增]
|