序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | CHAIN-LOGICTRADINGCORP | 100% | 30.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛长林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长洛精仪国际贸易(上海)有限公司深圳分公司
|
陈圣毅 | 2011-11-07 |
2 |
长洛精仪国际贸易(上海)有限公司分公司
|
陈圣毅 | 2006-11-30 |
3 |
长洛精仪国际贸易(上海)有限公司办事处
|
詹朝男 | 2002-12-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-25 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:詹云富;成员:陈圣毅;成员:蒋秋琴
|
2 | 2019-05-05 | 注册资本(金)变更 |
140.0000万美元
|
30.0000万美元( - 78.57143% )
|
3 | 2019-05-05 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-03-01 章程修正案
|