序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈书琼 | 60% | 900.0万人民币 |
2 | 王洪立 | 40% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王洪立
|
|
2 |
陈书琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-10 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-10-23章程修正案
|
2 | 2020-12-10 | 住所变更 |
上海市奉贤区青村镇青高路890号1幢
|
上海市闵行区元江路5500号第1幢
|
3 | 2020-06-17 | 监事备案 |
葛厚虎 [退出]
|
陈书琼 [新增]
|
4 | 2020-06-17 | 投资人(股权)变更 |
王洪立;葛厚虎; [退出]
|
王洪立;陈书琼; [新增]
|
5 | 2020-06-17 | 章程备案 |
无
|
2020-06-12章程备案
|