序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙庆芳 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 何小文 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何小文
|
|
2 |
孙庆芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-11-21 | 其他变更 |
2006-05-09~2013-01-29
|
2012-11-21~2023-03-16
|