序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴江荣 | 33.33333% | 30万人民币 |
2 | 陈丽玲 | 33.33333% | 30万人民币 |
3 | 史岭 | 33.33333% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴江荣
|
|
2 |
史岭
|
|
3 |
钮为民
|
|
4 |
陈丽玲
|
|
5 |
史祖欢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-21 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:吴江荣;成员:梁燕;成员:诸晓伟;
|
2 | 2016-04-08 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
90.000000万人民币( - 10% )
|
3 | 2016-04-08 | 住所变更 |
浦东新区桃林路18号A座2005室
|
中国(上海)自由贸易试验区桃林路18号A座2005室
|
4 | 2016-04-08 | 章程备案 |
无
|
2015-12-30章程备案
|
5 | 2016-04-08 | 投资人(股权)变更 |
史岭;吴江荣;上海五金矿产****展有限公司; [退出]陈丽玲;
|
陈丽玲;吴江荣;史岭;
|
6 | 2014-08-04 | 经营范围变更 |
机电产品、五金矿产(除专控)、建材、化工原料(除危险品)的销售,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营的或禁止进出口的商品和技术除外,商务信息咨询(除经纪,涉及许可经营的凭许可证经营)。
|
机电产品、五金矿产(除专控)、建材、化工原料(除危险品)的销售,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营的或禁止进出口的商品和技术除外,商务信息咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
7 | 2014-08-04 | 经营期限(营业期限)变 |
2004-08-12~2014-08-11
|
2004-08-12~2034-08-11
|