序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李健 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李健
|
|
2 |
何建波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-24 | 法定代表人变更 |
何玲
|
李健
|
2 | 2020-12-24 | 章程备案 |
无
|
2020-12-18章程备案
|
3 | 2020-12-24 | 投资人(股权)变更 |
何玲; [退出]
|
李健; [新增]
|
4 | 2020-08-14 | 监事备案 |
秦奇元 [退出]
|
何建波 [新增]
|
5 | 2020-08-14 | 法定代表人变更 |
秦小红
|
何玲
|
6 | 2020-08-14 | 投资人(股权)变更 |
秦小红; [退出]
|
何玲; [新增]
|
7 | 2020-08-14 | 章程备案 |
无
|
2020-08-06章程备案
|