序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李士杰 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 汪银贵 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李士杰
|
|
2 |
汪银贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-29 | 董事备案 |
李伟芬 [退出]
|
李士杰 [新增]
|
2 | 2020-04-29 | 监事备案 |
李士杰 [退出]
|
汪银贵 [新增]
|
3 | 2020-04-29 | 法定代表人变更 |
李伟芬
|
李士杰
|
4 | 2020-04-29 | 章程备案 |
无
|
2020-04-22章程备案
|
5 | 2020-04-29 | 投资人(股权)变更 |
李士杰;汪银贵;李伟芬; [退出]
|
李士杰;汪银贵;
|
6 | 2016-05-27 | 住所变更 |
上海沪宜路1号B-288
|
上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J577室
|
7 | 2016-05-27 | 章程备案 |
无
|
2016-05-10章程备案
|
8 | 2016-05-27 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-04-04~2015-04-03
|
2005-04-04~2045-04-03
|