序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵才清 | 80% | 80万人民币 |
2 | 徐惜阴 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵才清
|
|
2 |
徐惜阴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-26 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:赵才清;成员:徐惜阴;
|
2 | 2015-04-28 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-04-04~2015-04-03
|
2005-04-04~2025-04-03
|