序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 申龙平 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
申龙平
|
|
2 |
龚道云
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海玉娇玻璃有限公司航头分公司
|
申龙平 | 2009-05-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-14 | 章程备案 |
无
|
2020-01-13章程备案
|
2 | 2020-01-14 | 法定代表人变更 |
龚道云
|
申龙平
|
3 | 2020-01-14 | 监事备案 |
申龙平 [退出]
|
龚道云 [新增]
|
4 | 2020-01-14 | 投资人(股权)变更 |
龚道云; [退出]
|
申龙平; [新增]
|
5 | 2018-09-29 | 章程备案 |
无
|
2018-09-20章程备案
|
6 | 2018-09-29 | 经营期限(营业期限)变 |
2006-05-18~2026-05-17
|
2006-05-18~2036-05-17
|
7 | 2018-09-29 | 住所变更 |
上海市奉贤区奉柘公路825号7幢185室
|
上海市奉贤区青村镇光明浦星公路6965号第1幢1292室
|
8 | 2017-12-29 | 法定代表人变更 |
孔龙艳
|
龚道云
|
9 | 2017-12-29 | 投资人(股权)变更 |
孔龙艳; [退出]
|
龚道云; [新增]
|
10 | 2017-12-29 | 章程备案 |
2016-11-22章程备案
|
2017-12-27章程备案
|