序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆本龙 | 90% | 9万人民币 |
2 | 唐丽丽 | 10% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆本龙
|
|
2 |
唐丽丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-08 | 董事备案 |
江松 [退出]
|
陆本龙 [新增]
|
2 | 2021-05-08 | 法定代表人变更 |
江松
|
陆本龙
|
3 | 2021-05-08 | 投资人(股权)变更 |
陆本龙;江松; [退出]
|
陆本龙;唐丽丽; [新增]
|
4 | 2021-05-08 | 监事备案 |
陆本龙 [退出]
|
唐丽丽 [新增]
|
5 | 2021-05-08 | 章程备案 |
无
|
2021-04-23章程备案
|
6 | 2020-09-29 | 章程备案 |
无
|
2020-09-22章程备案
|
7 | 2020-09-29 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-09-27~2020-09-26
|
2010-09-27~2040-09-26
|