序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹淑华 | 61% | 549.0万人民币 |
2 | 陈茂广 | 39% | 351.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹淑华
|
|
2 |
陈茂广
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-20 | 投资人(股权)变更 |
陈茂亮; [退出]陈茂广;
|
曹淑华; [新增]陈茂广;
|
2 | 2021-01-20 | 章程备案 |
无
|
2021-01-11章程备案
|
3 | 2021-01-20 | 监事备案 |
陈茂亮 [退出]
|
陈茂广 [新增]
|
4 | 2020-09-03 | 住所变更 |
上海市浦东新区青暮路886号六幢二层
|
上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层
|
5 | 2020-09-03 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-09-27~2020-09-26
|
2010-09-27~2060-09-26
|
6 | 2020-09-03 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
900.000000万人民币( + 800% )
|
7 | 2020-09-03 | 法定代表人变更 |
陈茂亮
|
曹淑华
|
8 | 2020-09-03 | 监事备案 |
张莎 [退出]
|
陈茂亮 [新增]
|
9 | 2020-09-03 | 章程备案 |
无
|
2020-08-18章程备案
|