序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢齐花 | 100% | 110.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢齐花
|
|
2 |
谢金峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-03 | 法定代表人变更 |
谢金峰
|
谢齐花
|
2 | 2020-04-03 | 章程备案 |
无
|
2020-03-18章程备案
|
3 | 2020-04-03 | 监事备案 |
谢齐花 [退出]
|
谢金峰 [新增]
|
4 | 2020-04-03 | 住所变更 |
上海市金山区张堰镇解放街西河沿35号87幢212室
|
上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层
|
5 | 2020-04-03 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-03-20~2020-03-19
|
2010-03-20~2060-03-19
|
6 | 2020-04-03 | 投资人(股权)变更 |
谢金峰; [退出]
|
谢齐花; [新增]
|
7 | 2016-05-20 | 监事备案 |
孙胜和 [退出]
|
谢齐花 [新增]
|
8 | 2016-05-20 | 法定代表人变更 |
谢齐花
|
谢金峰
|
9 | 2016-05-20 | 投资人(股权)变更 |
孙胜和; [退出]谢齐花; [退出]
|
谢金峰; [新增]
|
10 | 2016-05-20 | 名称变更 |
上海亚盈实业有限公司
|
上海治烨实业有限公司
|