序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴轶凡 | 100% | 6900.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴轶凡
|
|
2 |
吴春燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 一般经营项目变更 |
五金产品批****;电子元器件与机电组件设备销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;汽车零配件批****;摩托车及零配件批****;摩托车及零配件零售;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;智能无人飞行器销售。
|
货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);五金产品批****;电子元器件与机电组件设备销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;汽车零配件批****;摩托车及零配件批****;摩托车及零配件零售;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;智能无人飞行器销售;药物检测仪器销售;信息安全设备销售;电子产品销售;文具用品零售;办公用品销售;食用农产品批****;食用农产品零售;机械设备销售;化妆品零售;珠宝首饰零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;橡胶制品销售;针纺织品销售;卫生洁具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业形象策划;市场营销策划;广告制作;广告设计、代理;平面设计;广告****布;化妆品批****;家政服务;礼仪服务;会议及展览服务;机械设备租赁;组织文化艺术交流活动;票务代理服务。
|
2 | 2022-07-01 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-06-10章程修正案
|
3 | 2022-07-01 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
4 | 2022-07-01 | 经营范围变更 |
一般项目:五金产品批****;电子元器件与机电组件设备销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;汽车零配件批****;摩托车及零配件批****;摩托车及零配件零售;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;智能无人飞行器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
一般项目:货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);五金产品批****;电子元器件与机电组件设备销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;汽车零配件批****;摩托车及零配件批****;摩托车及零配件零售;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;智能无人飞行器销售;药物检测仪器销售;信息安全设备销售;电子产品销售;文具用品零售;办公用品销售;食用农产品批****;食用农产品零售;机械设备销售;化妆品零售;珠宝首饰零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;橡胶制品销售;针纺织品销售;卫生洁具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业形象策划;市场营销策划;广告制作;广告设计、代理;平面设计;广告****布;化妆品批****;家政服务;礼仪服务;会议及展览服务;机械设备租赁;组织文化艺术交流活动;票务代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:酒类经营;药品零售;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
5 | 2021-04-16 | 注册资本(金)变更 |
200.000000万人民币
|
6900.000000万人民币( + 3350% )
|
6 | 2021-04-16 | 联络员 |
吴轶凡
|
吴轶凡
|
7 | 2021-04-16 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-04-16章程修正案
|
8 | 2021-03-09 | 董事备案 |
吴春燕 [退出]
|
吴轶凡 [新增]
|
9 | 2021-03-09 | 联络员 |
陈吴欢
|
吴轶凡
|
10 | 2021-03-09 | 投资人(股权)变更 |
吴春燕; [退出]吴轶凡;
|
吴轶凡;
|