序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李家龙 | 40% | 40万人民币 |
2 | 杨宝桂 | 30% | 30万人民币 |
3 | 蔡华夏 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李家龙
|
|
2 |
杨宝桂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-28 | 法定代表人变更 |
黄河
|
李家龙
|
2 | 2020-04-28 | 投资人(股权)变更 |
杨宝桂;蔡华夏;黄河; [退出]
|
杨宝桂;李家龙; [新增]蔡华夏;
|
3 | 2020-04-28 | 章程备案 |
无
|
2020-03-02章程备案
|
4 | 2019-05-28 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-05-16章程修正案
|
5 | 2019-05-28 | 住所变更 |
上海市奉贤区金闸公路999号1幢3层1192室
|
上海市闵行区中春路7198号A幢1-03室
|
6 | 2018-11-19 | 投资人(股权)变更 |
王建军; [退出]张丽君; [退出]
|
黄河; [新增]杨宝桂; [新增]蔡华夏; [新增]
|
7 | 2018-11-19 | 章程备案 |
无
|
2018-11-07章程备案
|
8 | 2018-11-19 | 住所变更 |
上海市松江区车墩镇朝阳路20号2幢264室
|
上海市奉贤区金闸公路999号1幢3层1192室
|
9 | 2018-11-19 | 法定代表人变更 |
王建军
|
黄河
|
10 | 2018-11-19 | 监事备案 |
|
杨宝桂 [新增]
|