序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金明珍 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 孙好枫 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金明珍
|
|
2 |
孙好枫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-08 | 章程备案 |
无
|
2021-02-19章程备案
|
2 | 2021-03-08 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-03-14~2021-03-13
|
2011-03-14~2041-03-13
|
3 | 2020-04-29 | 章程备案 |
无
|
2020-04-24章程备案
|
4 | 2020-04-29 | 监事备案 |
张凤玉 [退出]
|
孙好枫 [新增]
|
5 | 2020-04-29 | 法定代表人变更 |
张自明
|
金明珍
|
6 | 2020-04-29 | 投资人(股权)变更 |
张凤玉; [退出]张自明; [退出]
|
金明珍; [新增]孙好枫; [新增]
|