序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董留生 | 99.5% | 1194.0万人民币 |
2 | 周直凯 | 0.5% | 6.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董留生
|
|
2 |
乔燕清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-11 | 投资人(股权)变更 |
李桂兰; [退出]董留生;
|
董留生;周直凯; [新增]
|
2 | 2021-01-11 | 章程备案 |
无
|
2020-12-18章程备案
|
3 | 2021-01-11 | 法定代表人变更 |
李桂兰
|
董留生
|
4 | 2018-04-17 | 章程修正案备案 |
2016-11-15章程备案
|
2017-12-25章程修正案
|
5 | 2018-04-17 | 住所变更 |
上海市浦东新区川沙路5558弄5号1层109-112室
|
上海市浦东新区川展路558号1幢2层
|
6 | 2016-12-01 | 章程备案 |
无
|
2016-11-15章程备案
|
7 | 2016-12-01 | 法定代表人变更 |
孙桂芳
|
李桂兰
|
8 | 2016-12-01 | 投资人(股权)变更 |
乔燕清; [退出]董留生;
|
董留生;李桂兰; [新增]
|
9 | 2015-09-25 | 法定代表人变更 |
董留生
|
孙桂芳
|
10 | 2015-04-21 | 住所变更 |
上海市浦东新区川展路558号A幢2层
|
上海市浦东新区川沙路5558弄5号1层109-112室
|