序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱磊磊 | 99% | 99.0万人民币 |
2 | 朱佳红 | 1% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱磊磊
|
|
2 |
朱佳红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-07 | 住所变更 |
上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层H18-023室
|
上海市宝山区蕰川路5475号4幢部分7223室
|
2 | 2020-07-07 | 章程备案 |
无
|
2020-07-06章程备案
|
3 | 2018-11-08 | 住所变更 |
上海市金山区廊下镇金廊公路41号8幢174室
|
上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层H18-023室
|
4 | 2018-11-08 | 章程备案 |
无
|
2018-10-08章程备案
|
5 | 2016-09-14 | 法定代表人变更 |
杨铁整
|
朱磊磊
|
6 | 2016-09-14 | 章程备案 |
2015-10-14章程备案
|
2015-10-14章程备案
|
7 | 2016-09-14 | 监事备案 |
刘田检 [退出]
|
朱佳红 [新增]
|
8 | 2016-09-14 | 投资人(股权)变更 |
李胜; [退出]刘田检; [退出]杨铁整; [退出]
|
朱磊磊; [新增]朱佳红; [新增]
|
9 | 2015-10-20 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
100.000000万人民币( + 900% )
|
10 | 2015-10-20 | 章程备案 |
无
|
2015-10-14章程备案
|