序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋海峰 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋海峰
|
|
2 |
陈锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-09 | 章程备案 |
无
|
2020-01-09章程备案
|
2 | 2020-01-09 | 法定代表人变更 |
杨泳江
|
蒋海峰
|
3 | 2020-01-09 | 投资人(股权)变更 |
杨泳江; [退出]
|
蒋海峰; [新增]
|
4 | 2016-12-21 | 章程备案 |
2014-02-15章程备案
|
2016-12-20章程备案
|
5 | 2016-12-21 | 监事备案 |
赵文捷 [退出]
|
陈锋 [新增]
|
6 | 2016-12-21 | 法定代表人变更 |
王勇
|
杨泳江
|
7 | 2016-12-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2016-12-21 | 投资人(股权)变更 |
王勇; [退出]赵文捷; [退出]
|
杨泳江; [新增]
|
9 | 2016-12-21 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
500.000000万人民币( + 900% )
|
10 | 2016-12-21 | 许可经营项目变更 |
报纸、期刊、图书零售
|
出版
|