序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵琪 | 95% | 190.0万人民币 |
2 | 朱艳丽 | 5% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵琪
|
|
2 |
朱艳丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-04 | 法定代表人变更 |
钮玉峰
|
赵琪
|
2 | 2021-06-04 | 章程备案 |
无
|
2021-05-11章程备案
|
3 | 2021-06-04 | 监事备案 |
赵琪 [退出]
|
朱艳丽 [新增]
|
4 | 2021-06-04 | 投资人(股权)变更 |
钮玉峰; [退出]赵琪;
|
朱艳丽; [新增]赵琪;
|
5 | 2021-04-14 | 监事备案 |
朱艳丽 [退出]
|
赵琪 [新增]
|
6 | 2021-04-14 | 章程备案 |
无
|
2021-04-01章程备案
|
7 | 2021-04-14 | 投资人(股权)变更 |
朱艳丽; [退出]钮玉峰;
|
钮玉峰;赵琪; [新增]
|
8 | 2020-12-10 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-12-09章程修正案
|
9 | 2020-12-10 | 住所变更 |
上海市松江区文汇路1128号2幢110室
|
上海市松江区乐都路358号501室
|
10 | 2020-06-01 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-05-22章程修正案
|