序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何彬 | 90% | 13.5万人民币 |
2 | 吉炬泽 | 10% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何彬
|
|
2 |
吉炬泽
|
|
3 |
王严
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-19 | 经理备案 |
何彬
|
何彬
|
2 | 2020-10-19 | 投资人(股权)变更 |
吉炬泽;何彬;谢翠萍; [退出]
|
吉炬泽;何彬;
|
3 | 2020-10-19 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-10-15章程修正案
|
4 | 2020-10-19 | 董事备案 |
何彬
|
何彬
|
5 | 2020-10-19 | 监事备案 |
谢翠萍 [退出]
|
吉炬泽 [新增]
|
6 | 2020-04-26 | 投资人(股权)变更 |
何彬;谢翠萍;王严; [退出]吉炬泽;
|
谢翠萍;吉炬泽;何彬;
|
7 | 2020-04-26 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-04-18章程修正案
|