序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙小杰 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙小杰
|
|
2 |
冯雪琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-27 | 法定代表人变更 |
曾登明
|
孙小杰
|
2 | 2019-08-27 | 章程备案 |
无
|
2019-08-26章程备案
|
3 | 2019-08-27 | 投资人(股权)变更 |
曾登明; [退出]
|
孙小杰; [新增]
|
4 | 2019-08-27 | 董事备案 |
曾登明 [退出]
|
孙小杰 [新增]
|
5 | 2019-08-19 | 董事备案 |
刘高 [退出]
|
曾登明 [新增]
|
6 | 2019-08-19 | 投资人(股权)变更 |
刘高; [退出]
|
曾登明; [新增]
|
7 | 2019-08-19 | 法定代表人变更 |
刘高
|
曾登明
|
8 | 2019-08-19 | 章程备案 |
无
|
2019-08-14章程备案
|
9 | 2019-05-14 | 章程备案 |
无
|
2019-05-03章程备案
|
10 | 2019-05-14 | 董事备案 |
宗书峰 [退出]
|
刘高 [新增]
|