序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李小红 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈玮
|
|
2 |
李小红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2019-03-21 | 投资人(股权)变更 |
秦君; [退出]李小红;李茂秀; [退出]
|
李小红;
|
3 | 2019-03-21 | 章程备案 |
无
|
2019-03-04章程备案
|
4 | 2017-03-10 | 投资人(股权)变更 |
赵世东; [退出]李小红;张俊; [退出]
|
李小红;秦君; [新增]李茂秀; [新增]
|
5 | 2017-03-10 | 董事备案 |
杨志 [退出]
|
陈玮 [新增]
|
6 | 2017-03-10 | 联络员 |
曹丹
|
陈玮
|
7 | 2017-03-10 | 章程备案 |
无
|
2017-03-03章程备案
|
8 | 2017-03-10 | 住所变更 |
上海市崇明县横沙乡富民支路58号D1-2430室(上海横泰经济开****区)
|
上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-2430室(上海横泰经济开****区)
|
9 | 2017-03-10 | 法定代表人变更 |
杨志
|
陈玮
|