序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张恒 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张恒
|
|
2 |
张立粉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-15 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:张恒;成员:王雪娟;成员:樊尔慧;
|
2 | 2018-09-19 | 董事备案 |
吕震男 [退出]
|
张恒 [新增]
|
3 | 2018-09-19 | 法定代表人变更 |
吕震男
|
张恒
|
4 | 2018-09-19 | 章程备案 |
无
|
2018-09-04章程备案
|
5 | 2018-09-19 | 投资人(股权)变更 |
吕震男; [退出]马丹丹; [退出]
|
张恒; [新增]
|
6 | 2018-09-19 | 联络员 |
吕震男
|
张恒
|
7 | 2018-09-19 | 监事备案 |
马丹丹 [退出]
|
张立粉 [新增]
|
8 | 2018-09-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2018-05-07 | 监事备案 |
李陈槟 [退出]
|
马丹丹 [新增]
|
10 | 2018-05-07 | 董事备案 |
王毅敏 [退出]
|
吕震男 [新增]
|