序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
YOKOTA KAZUMA
|
|
2 |
须藤健
|
|
3 |
池田淳哉
|
|
4 |
山崎修
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-21 | 董事备案 |
YOKOTA KAZUMA [退出]须藤健
|
须藤健池田淳哉 [新增]
|
2 | 2019-05-21 | 法定代表人变更 |
上出邦郎
|
YOKOTA KAZUMA
|
3 | 2018-07-06 | 董事备案 |
星野徹 [退出]须藤健
|
YOKOTA KAZUMA [新增]须藤健
|
4 | 2014-10-16 | 住所变更 |
上海市浦东新区浦东南路855号世界广场第34层A座
|
上海市闵行区曲吴路429号5幢103室
|
5 | 2014-10-16 | 章程修正案备案 |
2010-08-06章程备案
|
2014-07-15 章程修正案
|