序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢守纪 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢守纪
|
|
2 |
徐荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 投资人(股权)变更 |
沈霄俊; [退出]
|
卢守纪; [新增]
|
2 | 2022-01-24 | 法定代表人变更 |
沈霄俊
|
卢守纪
|
3 | 2022-01-24 | 董事备案 |
沈霄俊 [退出]
|
卢守纪 [新增]卢守纪 [新增]
|
4 | 2022-01-24 | 章程备案 |
无
|
2022-01-14章程备案
|
5 | 2020-11-24 | 住所变更 |
上海市奉贤区青高路368号3幢2632室
|
上海市闵行区苏召路1628号
|
6 | 2020-11-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-11-15章程修正案
|