序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-25 | 负责人变更 |
OLIVIER MIKAEL PETRAGALLO [退出]
|
CLAUDIA MATTEINI [新增]
|
2 | 2018-08-14 | 负责人变更 |
陈韡 [退出]
|
OLIVIER MIKAEL PETRAGALLO [新增]
|
3 | 2016-06-21 | 经营场所变更 |
上海市黄浦区淮海中路300号B1层B106室
|
上海市浦东新区申迪东路88号H2.4单元
|
4 | 2016-04-13 | 负责人变更 |
陈沛驹 [退出]
|
陈韡 [新增]
|