序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程雪莲 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 程雪英 | 30% | 30.0万人民币 |
3 | 丁艳 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程雪英
|
|
2 |
程雪莲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-01 | 章程备案 |
无
|
2021-01-14章程备案
|
2 | 2021-02-01 | 投资人(股权)变更 |
程雪莲;程雪英;
|
程雪莲;程雪英;丁艳; [新增]
|
3 | 2020-03-05 | 监事备案 |
黄韵之 [退出]
|
程雪莲 [新增]
|
4 | 2019-12-26 | 投资人(股权)变更 |
黄韵之; [退出]江虹蔚; [退出]
|
程雪英; [新增]程雪莲; [新增]
|
5 | 2019-12-26 | 章程备案 |
无
|
2019-12-16章程备案
|