序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 辛立兴 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
辛立兴
|
|
2 |
刘选霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-12 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-07-10章程修正案
|
2 | 2018-07-12 | 法定代表人变更 |
辛炜博
|
辛立兴
|
3 | 2018-07-12 | 投资人(股权)变更 |
辛炜博; [退出]
|
辛立兴; [新增]
|
4 | 2018-03-30 | 监事备案 |
程珊珊 [退出]
|
刘选霞 [新增]
|
5 | 2018-03-30 | 住所变更 |
上海市杨浦区控江路1142号23幢6050室
|
上海市杨浦区控江路1142号23幢4楼(集中登记地)
|
6 | 2018-03-30 | 章程修正案备案 |
2017-05-23章程备案
|
2018-03-29章程修正案
|
7 | 2017-06-21 | 投资人(股权)变更 |
谈志华; [退出]
|
辛炜博; [新增]
|
8 | 2017-06-21 | 法定代表人变更 |
谈志华
|
辛炜博
|
9 | 2017-06-21 | 章程修正案备案 |
2015-03-25章程备案
|
2017-05-23章程修正案
|
10 | 2015-04-07 | 法定代表人变更 |
胡珺珏
|
谈志华
|