序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄松健 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄松健
|
|
2 |
孙素理
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2022-01-07 | 法定代表人变更 |
何荣明
|
黄松健
|
3 | 2022-01-07 | 章程备案 |
无
|
2021-12-21章程备案
|
4 | 2022-01-07 | 监事备案 |
郭伟杰 [退出]
|
孙素理 [新增]
|
5 | 2022-01-07 | 投资人(股权)变更 |
汇通达网络股份有限公司; [退出]罗莹; [退出]
|
黄松健; [新增]
|
6 | 2021-09-24 | 法定代表人变更 |
王其林
|
何荣明
|
7 | 2019-01-31 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-12-28章程修正案
|
8 | 2019-01-31 | 住所变更 |
上海市宝山区宝杨路2121号4幢314室
|
上海市宝山区湄星路88号1幢
|
9 | 2017-03-24 | 投资人(股权)变更 |
黄松健; [退出]汇通达网络股份有限公司;
|
汇通达网络股份有限公司;罗莹; [新增]
|