序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马海平
|
|
2 |
付亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-14 | 监事备案 |
付亮
|
付亮
|
2 | 2016-04-14 | 章程备案 |
无
|
2016-03-01章程备案
|
3 | 2016-04-14 | 经理备案 |
无
|
无
|
4 | 2016-04-14 | 投资人(股权)变更 |
TELESTAR HOLDINGS LIMITED [退出]
|
SHINY ROYCE LIMITED [新增]
|
5 | 2016-04-14 | 董事备案 |
无
|
无
|
6 | 2013-07-24 | 实收资本变更 |
0.0000万美元
|
10.2965万美元
|
7 | 2013-07-24 | 出资日期变更 |
TELESTAR HOLDINGS LIMITED 2013-09-05 货币2.7000万美元TELESTAR HOLDINGS LIMITED 2015-06-05 货币15.3000万美元;
|
TELESTAR HOLDINGS LIMITED 2013-09-05 货币2.7000万美元TELESTAR HOLDINGS LIMITED 2015-06-05 货币15.3000万美元;
|