序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨耀强
|
|
2 |
陈伯昌
|
|
3 |
许介立
|
|
4 |
李宗达
|
|
5 |
余洋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-24 | 注册资本(金)变更 |
200.0000万美元
|
320.0000万美元
|
2 | 2022-08-24 | 章程修正案备案 |
2021-08-18章程备案
|
2022-08-24 章程修正案
|
3 | 2021-09-22 | 法定代表人变更 |
方芳
|
杨耀强
|
4 | 2021-09-22 | 经理备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-08-19 | 住所变更 |
上海市瑞金一路139号4楼401-50室
|
上海市黄浦区淮海中路918号19楼F1室,19楼F2室
|
6 | 2021-08-19 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-08-18 章程修正案
|
7 | 2021-08-19 | 境外股东****起人的境内 |
上海馔宝堡餐饮集团有限公司
|
上海馔宝堡餐饮集团有限公司
|