序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
ROBERT KOBIERSKI
|
|
2 |
CHRISTIAN SCHRAMMEL
|
|
3 |
KIM SEUNG WOO
|
|
4 |
HEIMO THALHAMMER
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-12 | 经理备案 |
无
|
无
|
2 | 2019-07-12 | 董事备案 |
MICHAEL KLIMISCH [退出]ROBERT KOBIERSKI [退出]KIM SEUNG WOO
|
KIM SEUNG WOOCHRISTIAN SCHRAMMEL [新增]
|
3 | 2019-07-12 | 监事备案 |
HEIMO THALHAMMER
|
HEIMO THALHAMMER
|
4 | 2019-07-12 | 法定代表人变更 |
林涛
|
ROBERT KOBIERSKI
|
5 | 2017-11-20 | 章程修正案备案 |
2016-05-03章程备案
|
2016-11-03 章程修正案
|
6 | 2017-11-20 | 住所变更 |
上海市长宁区仙霞路369号1号楼602室
|
上海市长宁区金钟路968号3号楼706室
|
7 | 2016-05-09 | 工商登记联络员备案 |
金莲英
|
林涛
|
8 | 2016-05-09 | 法定代表人变更 |
KIM SEUNG WOO
|
林涛
|
9 | 2016-05-09 | 章程修正案备案 |
2015-07-01章程备案
|
2016-05-03 章程修正案
|
10 | 2016-05-09 | 住所变更 |
上海市闵行区吴中路1099弄50支弄1号、2号、吴中路1109号707室
|
上海市长宁区仙霞路369号1号楼602室
|