序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万辉 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 邓林野 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
万辉
|
|
2 |
邓林野
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-30 | 投资人(股权)变更 |
王曜宇; [退出]万辉;
|
邓林野; [新增]万辉;
|
2 | 2019-10-30 | 监事备案 |
王曜宇 [退出]
|
邓林野 [新增]
|
3 | 2019-10-30 | 章程备案 |
无
|
2019-10-24章程备案
|
4 | 2016-05-16 | 监事备案 |
黄琮 [退出]
|
王曜宇 [新增]
|
5 | 2016-05-16 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-03-11章程修正案
|
6 | 2016-05-16 | 投资人(股权)变更 |
万辉;黄琮; [退出]
|
万辉;王曜宇; [新增]
|
7 | 2015-11-09 | 住所变更 |
上海市松江区邱家湾44号A区
|
上海市松江区邱家湾44号15幢3楼-1133室
|
8 | 2015-11-09 | 经理备案 |
万辉 [退出]
|
|
9 | 2015-11-09 | 法定代表人变更 |
万辉
|
万辉
|
10 | 2015-11-09 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-11-10~2015-11-09
|
2005-11-10~2035-11-09
|