序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨磊 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 李力 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨磊
|
|
2 |
李力
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-02 | 投资人(股权)变更 |
李力;杨磊;王耀弘; [退出]
|
李力;杨磊;
|
2 | 2021-03-02 | 章程备案 |
无
|
2021-02-04章程备案
|
3 | 2021-01-08 | 监事备案 |
王耀弘 [退出]
|
李力 [新增]
|
4 | 2021-01-08 | 住所变更 |
上海市闵行区元江路5500号第1幢
|
上海市崇明区竖新镇响椿路58号东三楼1065室(上海竖新经济开****区)
|
5 | 2021-01-08 | 投资人(股权)变更 |
王耀弘;杨磊;
|
王耀弘;杨磊;李力; [新增]
|
6 | 2021-01-08 | 章程备案 |
无
|
2020-12-30章程备案
|