序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海滨杰实业有限公司 | 75% | 2250万美元 |
2 | 亚桥国际金融(控股)集团有限公司 | 25% | 750万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李海
|
|
2 |
沈宏领
|
|
3 |
张龙先
|
|
4 |
潘芳春
|
|
5 |
张兴明
|
|
6 |
刘必新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-02 | 董事备案 |
沈宏领张龙先潘芳春曹明 [退出]
|
张龙先潘芳春沈宏领张兴明 [新增]
|
2 | 2020-04-02 | 法定代表人变更 |
屠期铭
|
李海
|
3 | 2018-02-02 | 境外股东****起人的境内 |
陆伟峰
|
陆伟峰
|
4 | 2018-02-02 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区业盛路218号4幢C3-118单元
|
中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
|
5 | 2018-02-02 | 章程修正案备案 |
2016-08-26章程备案
|
2018-01-10 章程修正案
|
6 | 2016-09-28 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-1438D室
|
中国(上海)自由贸易试验区业盛路218号4幢C3-118单元
|
7 | 2016-09-28 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-08-26 章程修正案
|