序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张冬波 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张冬波
|
|
2 |
刘林凤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 住所变更 |
上海市奉贤区奉城镇南奉公路686号4幢
|
上海市崇明区北沿公路2111号3幢542-46室(上海崇明森林旅游园区)
|
2 | 2022-03-21 | 章程备案 |
无
|
2022-03-15章程备案
|
3 | 2021-09-17 | 监事备案 |
张志富 [退出]
|
刘林凤 [新增]
|
4 | 2021-09-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2021-09-17 | 法定代表人变更 |
胡凰莞
|
张冬波
|
6 | 2021-09-17 | 章程备案 |
无
|
2021-09-14章程备案
|
7 | 2021-09-17 | 投资人(股权)变更 |
胡凰莞; [退出]张志富; [退出]
|
张冬波; [新增]
|