序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜永安 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 张建兴 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建兴
|
|
2 |
姜永安
|
|
3 |
欧阳云霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-05 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2022-08-05 | 法定代表人变更 |
熊昌禄
|
张建兴
|
3 | 2022-08-05 | 董事备案 |
熊昌禄
|
张建兴
|
4 | 2022-08-05 | 出资方式变更 |
熊昌禄 货币500.000000万人民币;
|
张建兴 货币250.000000万人民币;姜永安 货币250.000000万人民币;
|
5 | 2022-08-05 | 监事备案 |
陈丽丽
|
姜永安
|
6 | 2022-08-05 | 高级管理人员备案 |
周静
|
欧阳云霞;
|
7 | 2022-08-05 | 章程备案 |
无
|
2022-08-01章程备案
|
8 | 2022-08-05 | 投资人(股权)变更 |
熊昌禄;
|
张建兴;姜永安;
|
9 | 2022-03-10 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-02-23章程修正案
|
10 | 2022-03-10 | 住所变更 |
上海市奉贤区奉金路559号2幢
|
上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层
|