序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李广胜
|
|
2 |
霍光
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
一山湖房地产开****有限公司浙江分公司
|
邢振龙 | 2022-06-24 |
2 |
一山湖房地产开****有限公司海南分公司
|
张鹏飞 | 2020-09-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 法定代表人变更 |
宋文震
|
李广胜
|
2 | 2020-07-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2020-07-30 | 经营范围变更 |
房地产开****经营,企业管理,企业营销策划,建设工程监理服务,建设工程检测,建设工程审图,企业管理咨询,建筑专业设计咨询,建设工程造价咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
许可项目:房地产开****经营;建设工程监理;建设工程质量检测;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:企业管理,市场营销策划,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),专业设计服务,工程造价咨询业务,工程管理服务,物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2020-07-30 | 经营期限(营业期限)变 |
2016-12-19~2020-09-01
|
2016-12-19~
|
5 | 2020-07-30 | 行业代码变更 |
房地产开****经营
|
房地产开****经营
|
6 | 2020-07-30 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
7 | 2020-07-30 | 章程备案 |
无
|
2020-07-09章程备案
|
8 | 2020-07-30 | 投资人(股权)变更 |
黑龙江省建设集团有限公司;蓝城房产建设管理集团有限公司; [退出]
|
黑龙江省建设投资集团有限公司; [名称变更]
|
9 | 2020-07-30 | 经理备案 |
许峰 [退出]
|
李广胜 [新增]
|
10 | 2020-07-30 | 董事备案 |
单红梅 [退出]许峰 [退出]宋文震 [退出]张成仁 [退出]张秀娟 [退出]
|
李广胜 [新增]
|