序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武汉光谷融资租赁有限公司 | 75% | 52500.0万人民币 |
2 | 康庄资本管理有限公司 | 25% | 17500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周昕
|
|
2 |
王建华
|
|
3 |
王琳钧
|
|
4 |
邬文瑾
|
|
5 |
范小红
|
|
6 |
沈琦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 章程修正案备案 |
2021-02-08章程备案
|
2022-06-21 章程修正案
|
2 | 2022-07-18 | 投资者名称(姓名)变更 |
淮安园兴投资有限公司;康庄资本管理有限公司;昌吉市国有资产投资经营有限责任公司;武汉光谷融资租赁有限公司
|
武汉光谷融资租赁有限公司;康庄资本管理有限公司
|
3 | 2022-07-18 | 投资人(股权)变更 |
淮安园兴投资有限公司; [退出]康庄资本管理有限公司;昌吉市国有资产投资经营有限责任公司; [退出]武汉光谷融资租赁有限公司
|
武汉光谷融资租赁有限公司;康庄资本管理有限公司
|
4 | 2022-07-18 | 董事备案 |
王建华王琳钧王忠 [退出]孙添翼 [退出]
|
王建华王琳钧
|
5 | 2021-03-01 | 境外股东****起人的境内 |
上海光谷融资租赁有限公司
|
上海光谷融资租赁有限公司
|
6 | 2021-03-01 | 章程修正案备案 |
2018-11-03章程备案
|
2021-02-08 章程修正案
|
7 | 2021-03-01 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号
|
上海市普陀区同普路800弄4号412室
|
8 | 2021-03-01 | 经理备案 |
王昊 [退出]
|
邬文瑾 [新增]
|
9 | 2021-02-02 | 董事备案 |
王琳钧孙添翼朱蕾 [退出]王建华
|
王琳钧王建华孙添翼王忠 [新增]
|
10 | 2020-10-13 | 法定代表人变更 |
夏凌
|
周昕
|