序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胜科公用事业有限公司 | 100% | 25955.384800万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Tan Kong Hong Alex
|
|
2 |
张莲华(TEO LIAN HWA, CHERYL)
|
|
3 |
李冰
|
|
4 |
梁飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-22 | 董事备案 |
张莲华(TEO LIAN HWA, CHERYL)张兢元(CHANG, King Yuen Patrick) [退出]
|
张莲华(TEO LIAN HWA, CHERYL)李冰
|
2 | 2021-06-22 | 法定代表人变更 |
高接强(KOH CHIAP KHIONG)
|
TAN KONG HONG ALEX
|
3 | 2021-06-22 | 经理备案 |
张兢元(CHANG [退出]King Yuen Patrick) [退出]
|
李冰 [新增]
|
4 | 2020-07-20 | 注册资本(金)变更 |
39000.0000万美元
|
25955.3848万美元( - 33.44773% )
|
5 | 2020-07-20 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-05-07 章程修正案
|
6 | 2019-12-09 | 董事备案 |
TAN SIEW HEE(陈守喜)张兢元(CHANG, King Yuen Patrick)
|
张兢元(CHANG, King Yuen Patrick)张莲华(TEO LIAN HWA, CHERYL) [新增]
|
7 | 2019-10-14 | 住所变更 |
上海市黄浦区延安东路222号金光外滩金融中心3305-3307室
|
上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场办公室2702-04室
|
8 | 2019-10-14 | 章程修正案备案 |
2015-08-17章程备案
|
2019-10-14 章程修正案
|
9 | 2018-10-23 | 董事备案 |
方明慈(HONG BENG CHOO SARAH)张兢元(CHANG, King Yuen Patrick)
|
张兢元(CHANG, King Yuen Patrick)TAN SIEW HEE(陈守喜)
|
10 | 2018-02-27 | 经理备案 |
李冰 [退出]
|
张兢元(CHANG [新增]King Yuen Patrick) [新增]
|