序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱杏花 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 戴文澜 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱杏花
|
|
2 |
戴文澜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-07 | 住所变更 |
浦东新区航头镇沪南路4777号137-139号
|
上海市奉贤区奉金路469号4幢1层106室
|
2 | 2021-09-07 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-08-31章程修正案
|
3 | 2018-09-18 | 住所变更 |
浦东新区航头镇沪南路4789弄257号二层
|
浦东新区航头镇沪南路4777号137-139号
|
4 | 2018-09-18 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-09-12章程修正案
|