序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中泰金融国际有限公司 | 100% | 25000.000000万港币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏辉
|
|
2 |
孙天辉
|
|
3 |
涂艳丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 高级管理人员备案 |
孙天辉 [退出]
|
夏辉 [新增]
|
2 | 2021-07-15 | 监事备案 |
吴开元 [退出]涂艳丽
|
涂艳丽
|
3 | 2021-07-15 | 法定代表人变更 |
高峰
|
夏辉
|
4 | 2021-07-15 | 章程备案 |
2020-10-01章程备案
|
2021-05-28章程备案
|
5 | 2021-07-15 | 经理备案 |
无
|
孙天辉 [新增]
|
6 | 2020-10-14 | 经营范围变更 |
投资咨询,企业管理咨询,财务信息咨询,商务信息咨询,市场营销策划,会务服务(主办承办除外),以服务外包方式从事信息技术支持,金属材料(钢材、贵金属、稀有金属除外)的批****、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套服务,绿化养护,工程管理咨询,体育赛事组织,计算机软件的开****、设计、制作并提供相关的配套服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
一般项目:商务秘书服务;会议及展览服务;办公服务;单位后勤管理服务;翻译服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
7 | 2020-10-14 | 投资人(股权)变更 |
中泰金融投资有限公司 [退出]
|
中泰金融国际有限公司 [新增]
|
8 | 2020-10-14 | 境外股东****起人的境内 |
中泰金控国际控股有限公司
|
中泰金控国际控股有限公司
|
9 | 2020-10-14 | 章程备案 |
2019-08-27章程备案
|
2020-10-01章程备案
|
10 | 2020-07-08 | 监事备案 |
王倩 [退出]吴开元
|
涂艳丽 [新增]吴开元
|